Finanse

Inwestorze – naucz się liczyć

Inwestorze – naucz się liczyć
autorem artykułu jest Paweł Dobrzyński

plum_blossoms_4
Dziś napisze krótko jak możesz sobie usprawnić liczenie. Niewątpliwie każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna jest umiejętność kalkulowania. W dzisiejszych czasach, w dobie komputerów, kalkulatorów i innych urządzeń zapominamy, jak ważna jest umiejętność liczenia. Zachęcam Cię, abyś często stosował te metody i ćwiczył umysł, dochodząc do perfekcji w liczeniu (nie tylko pieniędzy)

Dodawać i odejmować umie każdy z nas. W inwestowaniu bardzo przydatna jest umiejętność mnożenia. I nad tym skupimy się w dzisiejszym artykule.

Mnożenie przez 11.
Nauczysz się jak mnożyć każdą liczbę przez jedenaście. Jest to bardzo proste. Podam kilka przykładów:

42×11 = 4(4+2)6 = 462 (przepisujemy pierwszą cyfrę, potem sumujemy je razem i przepisujemy ostatnią cyfrę otrzymując wynik)

49×11 = 4(4+9)9 = 539 (podobnie przepisujemy pierwszą cyfrę, potem sumujemy cyfry, zapisujemy cyfrę 3 a 1 sumujemy z pierwszą cyfrą, dziewięć dopisujemy na końcu)

1947×11=1(1+9)(9+4)(4+7)7 = 1(10)(13)(11)7 = 21417 (trochę bardziej skomplikowane)

Jak to wykorzystać?
Kupujesz 11 akcji po 1450 zł. Ile musisz zapłacić? 1450*11=15950

Mnożenie liczb od 11 do 19.
Zasada mnożenia liczb z tego przedziału.

13×18 = 10x(13+8)+3×8 = 210+24=234

17×16 = 10x(17+6)+7×6= 272

14×15=10x(14+5)+4×5=210

16*18=10x(16+8)+6×8=288

Przykład wykorzystania:
Kupujesz 17 sztuk akcji po 15 zł. Zapłacisz 255 zł

Mnożymy przez 10 sumę pierwszej liczby i ostatniej cyfry drugiej liczby. Następnie dodajemy do tego iloczyn jedności. Proste co nie?

Mnożenie dwóch dowolnych liczb dwucyfrowych.
Pomyśl jaki podziw możesz wzbudzić, odgadując wyniki takich działań?

76×57 = 4332

Najpierw mnożymy prawe cyfry obu liczb i zapisujemy ostatnią cyfrę iloczynu tj 2 (6×7)

Następnie mnożymy cyfry wewnętrzne, dodajemy iloczyn cyfr zewnętrznych i dodajemy cyfrę z poprzedniego obliczenia z pozycji dziesiątek. Z otrzymanego wyniku bierzemy ostatnią cyfrę i zapisujemy jako przedostatnią cyfrę poszukiwanego iloczynu czyli 3. (6×5+7×7+4=83)

Mnożymy lewe cyfry obu liczb i dodajemy z poprzedniego obliczenia cyfrę na pozycji dziesiątek. Uzyskany wynik piszemy na początku tak unormowanej liczby tj 43 (7×5+8)

I tak otrzymaliśmy wynik 4332

Przykładowo, masz do sprzedania 97 sztuk akcji po 43 zł. Jaka jest wartość tej transakcji?

7×3=21

7×4+9×3+2=57

9×4+5=41

Wartość transakcji : 4171

Uważam że warto ćwiczyć umysł. Warto też nosić ze sobą kalkulator, żeby sprawdzać swoje obliczenia. Czasem zdarzy się pomyłka 🙂



Paweł Dobrzyński, inwestor.
Redaktor www.teoria-inwestowania.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy